PAGOLA MENDIETA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de PAGOLA MENDIETA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PAGOLA MENDIETA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UZTURRE CAPITAL SL | Consejero | 29/12/2017 | 17/01/2024 |
UZTURRE CAPITAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2017 | 17/01/2024 |
UZTURRE CAPITAL SL | Vicesecret. | 29/12/2017 | 17/01/2024 |
PAGOMENDI SL | Consejero | 21/06/2019 | 30/01/2023 |
PAGOMENDI SL | Presidente | 21/06/2019 | 30/01/2023 |
INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION DE ANDOAIN SA | Apoderado Solidario | 20/05/2010 |
VINCULACIONES DE PAGOLA MENDIETA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGOLA MENDIETA MARIA ISABEL
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 77, S 8, H SS 24650, I/A 29 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 77, S 8, H SS 24650, I/A 28 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: PAGOMENDI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pagola Mendieta Enrique
- Pagola Mendieta Francisco-javier
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Liquidador
Presidente
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 90, S 8, H SS 1743, I/A 14 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
Empresa: PAGOMENDI SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pagola Mendieta Enrique
- Pagola Mendieta Francisco-javier
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Presidente
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1075 , F 177, S 8, H SS 1743, I/A 12 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-20
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Vicepresidente
Vicesecret.
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 142, S 8, H SS 24650, I/A 17 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: ITASA SERVICIOS GENERALES SL
Consejero
- Arocena Hernandorena Francisco
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
- Mendieta Arsuaga Isabel
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 140, S 8, H SS 24650, I/A 16 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Apoderado Solidario
- Arteaga Labaca Pedro
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 50, S 8, H SS 1219, I/A 36 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-20
Información de PAGOLA MENDIETA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de PAGOLA MENDIETA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGOLA MENDIETA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos