AROCENA HERNANDORENA EDUARDO
Informe ejecutivo de AROCENA HERNANDORENA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AROCENA HERNANDORENA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UZTURRE CAPITAL SL | Administrador Solidario | 17/01/2024 |
VINCULACIONES DE AROCENA HERNANDORENA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROCENA HERNANDORENA EDUARDO
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 77, S 8, H SS 24650, I/A 29 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Arocena Hernandorena Eduardo
- Pagola Mendieta Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 77, S 8, H SS 24650, I/A 28 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 77, S 8, H SS 24650, I/A 28 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: CARTERA DE H AROCENA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arocena Hernandorena Eduardo
- Arocena Hernandorena Emilio
- Arocena Hernandorena Francisco
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 201, S 8, H SS 350, I/A 15 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 142, S 8, H SS 24650, I/A 17 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Información de AROCENA HERNANDORENA EDUARDO
Mostramos los datos de AROCENA HERNANDORENA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROCENA HERNANDORENA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos