AROCENA HERNANDORENA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de AROCENA HERNANDORENA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AROCENA HERNANDORENA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UZTURRE CAPITAL SL | Consejero | 29/12/2017 | 17/01/2024 |
UZTURRE CAPITAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2017 | 17/01/2024 |
UZTURRE CAPITAL SL | Vicepresidente | 29/12/2017 | 17/01/2024 |
CARTERA DE H AROCENA SL | Secretario | 03/05/2019 | 31/01/2023 |
CARTERA DE H AROCENA SL | Consejero | 31/01/2023 |
VINCULACIONES DE AROCENA HERNANDORENA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROCENA HERNANDORENA MARIA DEL CARMEN
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 77, S 8, H SS 24650, I/A 29 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Arocena Hernandorena Eduardo
- Arocena Hernandorena Emilio
- Arocena Hernandorena Francisco
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
- Pagola Mendieta Enrique
- Pagola Mendieta Francisco-javier
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 77, S 8, H SS 24650, I/A 28 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: CARTERA DE H AROCENA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arocena Hernandorena Eduardo
- Arocena Hernandorena Emilio
- Arocena Hernandorena Francisco
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
Liquidador
Presidente
Secretario
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 201, S 8, H SS 350, I/A 15 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
Empresa: CARTERA DE H AROCENA SL
Presidente
Secretario
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 201, S 8, H SS 350, I/A 14 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-20
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Vicepresidente
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 142, S 8, H SS 24650, I/A 17 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: ITASA SERVICIOS GENERALES SL
Consejero
- Arocena Hernandorena Francisco
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
- Mendieta Arsuaga Isabel
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 140, S 8, H SS 24650, I/A 16 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Información de AROCENA HERNANDORENA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de AROCENA HERNANDORENA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROCENA HERNANDORENA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos