AROCENA HERNANDORENA FRANCISCO
Informe ejecutivo de AROCENA HERNANDORENA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AROCENA HERNANDORENA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UZTURRE CAPITAL SL | Consejero | 29/12/2017 | 17/01/2024 |
UZTURRE CAPITAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2017 | 17/01/2024 |
CARTERA DE H AROCENA SL | Consejero | 31/01/2023 |
VINCULACIONES DE AROCENA HERNANDORENA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROCENA HERNANDORENA FRANCISCO
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 77, S 8, H SS 24650, I/A 29 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2822 , F 77, S 8, H SS 24650, I/A 28 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: CARTERA DE H AROCENA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arocena Hernandorena Eduardo
- Arocena Hernandorena Emilio
- Arocena Hernandorena Francisco
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 201, S 8, H SS 350, I/A 15 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-20
Empresa: UZTURRE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 142, S 8, H SS 24650, I/A 17 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Empresa: ITASA SERVICIOS GENERALES SL
Consejero
- Arocena Hernandorena Francisco
- Arocena Hernandorena Maria Del Carmen
- Mendieta Arsuaga Isabel
- Pagola Mendieta Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2134 , F 140, S 8, H SS 24650, I/A 16 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-12-20
Información de AROCENA HERNANDORENA FRANCISCO
Mostramos los datos de AROCENA HERNANDORENA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROCENA HERNANDORENA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos