PAGET NIGEL JAMES
Informe ejecutivo de PAGET NIGEL JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PAGET NIGEL JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTORESIDUOS SL | Consejero | 22/06/2015 | 10/07/2020 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Consejero | 25/06/2015 | 07/07/2020 |
AUTORESIDUOS SL | Presidente | 22/06/2015 | 03/06/2019 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Presidente | 25/06/2015 | 30/05/2019 |
VINCULACIONES DE PAGET NIGEL JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAGET NIGEL JAMES
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Franklin Iv Willian Easley
- Paget Nigel James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 224, S 8, H CO 30668, I/A 12 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Franklin Iv William Easley
- Paget Nigel James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 97, S 8, H M 579619, I/A 11 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Presidente
- Paget Nigel James
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 223, S 8, H CO 30668, I/A 10 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Presidente
- Paget Nigel James
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 96, S 8, H M 579619, I/A 9 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Haggerwood Peter
- Mitz Vincent Wiliam
- Paget Nigel James
- Styer Paul Anthony
Presidente
- Paget Nigel James
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471 , F 114, S 8, H CO 35891, I/A 2 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-14
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Haggerwood Peter
- Mitz Vincent Wiliam
- Paget Nigel James
- Styer Paul Anthony
Presidente
- Paget Nigel James
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 192, S 8, H CO 30668, I/A 5 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-14
Información de PAGET NIGEL JAMES
Mostramos los datos de PAGET NIGEL JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAGET NIGEL JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos