CANNING JONATHAN DAVID
Informe ejecutivo de CANNING JONATHAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANNING JONATHAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTORESIDUOS SL | Consejero | 13/04/2016 | 09/11/2023 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Consejero | 23/02/2017 | 14/02/2022 |
AUTORESIDUOS SL | Secretario | 13/04/2016 | 03/06/2019 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Secretario | 23/02/2017 | 30/05/2019 |
VINCULACIONES DE CANNING JONATHAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANNING JONATHAN DAVID
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Canning Jonathan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 98, S 8, H M 579619, I/A 13 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Presidente
Secretario
- Canning Jonathan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 223, S 8, H CO 30668, I/A 10 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Presidente
Secretario
- Canning Jonathan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 96, S 8, H M 579619, I/A 9 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Canning Jonathan David
Secretario
- Canning Jonathan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 95, S 8, H M 579619, I/A 6 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-28
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Consejero
- Canning Jonathan David
Secretario
- Canning Jonathan David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 195, S 8, H CO 30668, I/A 7 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-14
Información de CANNING JONATHAN DAVID
Mostramos los datos de CANNING JONATHAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANNING JONATHAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos