ADAIR AARON JAYSON
Informe ejecutivo de ADAIR AARON JAYSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ADAIR AARON JAYSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTORESIDUOS SL | Consejero | 22/06/2015 | 10/07/2020 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Consejero | 25/06/2015 | 07/07/2020 |
VINCULACIONES DE ADAIR AARON JAYSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADAIR AARON JAYSON
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Franklin Iv Willian Easley
- Paget Nigel James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 224, S 8, H CO 30668, I/A 12 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Franklin Iv William Easley
- Paget Nigel James
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 97, S 8, H M 579619, I/A 11 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-28
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Haggerwood Peter
- Mitz Vincent Wiliam
- Paget Nigel James
- Styer Paul Anthony
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471 , F 114, S 8, H CO 35891, I/A 2 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-14
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Haggerwood Peter
- Mitz Vincent Wiliam
- Paget Nigel James
- Styer Paul Anthony
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 192, S 8, H CO 30668, I/A 5 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-14
Información de ADAIR AARON JAYSON
Mostramos los datos de ADAIR AARON JAYSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADAIR AARON JAYSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos