STYER PAUL ANTHONY
Informe ejecutivo de STYER PAUL ANTHONY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE STYER PAUL ANTHONY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTORESIDUOS SL | Consejero | 22/06/2015 | 14/02/2019 |
COPART AUTOS ESPAÑA SL | Consejero | 25/06/2015 | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE STYER PAUL ANTHONY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE STYER PAUL ANTHONY
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Consejero
- Mitz Vincent Wiliam
- Styer Paul Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 195, S 8, H CO 30668, I/A 8 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-14
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Mitz Vincent Wiliam
- Styer Paul Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32206 , F 96, S 8, H M 579619, I/A 7 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: COPART AUTOS ESPAÑA SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Haggerwood Peter
- Mitz Vincent Wiliam
- Paget Nigel James
- Styer Paul Anthony
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2471 , F 114, S 8, H CO 35891, I/A 2 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-14
Empresa: AUTORESIDUOS SL
Consejero
- Adair Aaron Jayson
- Haggerwood Peter
- Mitz Vincent Wiliam
- Paget Nigel James
- Styer Paul Anthony
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 192, S 8, H CO 30668, I/A 5 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-14
Información de STYER PAUL ANTHONY
Mostramos los datos de STYER PAUL ANTHONY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de STYER PAUL ANTHONY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos