OTERINO BACHILLER ANTONIO-IGNACIO
Informe ejecutivo de OTERINO BACHILLER ANTONIO-IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OTERINO BACHILLER ANTONIO-IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIA TEXTIL SL | Apoderado Solidario | 24/03/2022 | |
ALIA TEXTIL SL | Consejero | 24/03/2022 | |
ALIA TEXTIL SL | Presidente | 24/03/2022 | |
LOBELIA AUDITORES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2021 | |
LOBELIA AUDITORES SL | Presidente | 27/12/2021 | |
LOBELIA AUDITORES SL | Consejero | 27/12/2021 | |
ABOLL AUDITORES SL | Consejero | 26/08/2010 |
VINCULACIONES DE OTERINO BACHILLER ANTONIO-IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERINO BACHILLER ANTONIO-IGNACIO
Empresa: ABOLL AUDITORES SLP
Soc.Prof.
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 57, S 8, H S 16405, I/A 15 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-39
Empresa: ALIA TEXTIL SL
Apoderado Solidario
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
- Prellezo Fernandez Sonia
Consejero Delegado
Consejero
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
- Prellezo Fernandez Maria Amor
- Prellezo Fernandez Rogelio Jose
- Prellezo Fernandez Sonia
Presidente
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 160, S 8, H S 29170, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-39
Empresa: ALIA TEXTIL SL
Administrador Unico
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 160, S 8, H S 29170, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-39
Empresa: LOBELIA AUDITORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Gonzalez Javier
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
- Rodriguez Gutierrez Marta
Consejero
- Gomez Gonzalez Javier
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
- Rodriguez Gutierrez Marta
Presidente
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 7, S 8, H S 33788, I/A 2 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-39
Empresa: ABOLL AUDITORES SLP
Apoderado Solidario
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 56, S 8, H S 16405, I/A 12 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-39
Empresa: ABOLL AUDITORES SLP
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Borges Jose Antonio
- Lastra Suarez Jose Antonio
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 56, S 8, H S 16405, I/A 12 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-39
Empresa: ABOLL AUDITORES SLP
Apoderado Solidario
- Gomez Gonzalez Javier
- Lastra Suarez Jose Antonio
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1080 , F 56, S 8, H S 16405, I/A 10 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-39
Empresa: ALIA TEXTIL SL
Administrador Unico
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 158, S 8, H S 29170, I/A 1 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-39
Empresa: CLINICA SHOP SL
Apoderado
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 217, S 8, H S 28632, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-39
Empresa: CLINICA SHOP SL
Apoderado
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 215, S 8, H S 28632, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-39
VER MAS ACTOS
Información de OTERINO BACHILLER ANTONIO-IGNACIO
Mostramos los datos de OTERINO BACHILLER ANTONIO-IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERINO BACHILLER ANTONIO-IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos