LASTRA GONZALEZ MARIA ELENA
Informe ejecutivo de LASTRA GONZALEZ MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LASTRA GONZALEZ MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALA & SONS INVERSIONES SL | Administrador Unico | 27/11/2018 |
VINCULACIONES DE LASTRA GONZALEZ MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LASTRA GONZALEZ MARIA ELENA
Empresa: IBERCANTABRIA INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Angulo Lopez-para Ana Isabel
- Cabrero Lastra Alvaro
- Lastra Gonzalez Maria Elena
Presidente
Secretario
- Lastra Gonzalez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 13, S 8, H S 33331, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-39
Empresa: IBERCANTABRIA INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Angulo Lopez-para Ana Isabel
- Cabrero Lastra Alvaro
- Gonzalez Garcia Diego
- Lastra Gonzalez Maria Elena
Presidente
Secretario
- Lastra Gonzalez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 11, S 8, H S 33331, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-39
Empresa: CALA & SONS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Lastra Gonzalez Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1194 , F 149, S 8, H S 33025, I/A 1 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-39
Empresa: CLINICA SHOP SL
Consejero
- Lastra Gonzalez Maria Elena
- Longarela Herrero Maria Yolanda
- Prellezo Fernandez Maria Amor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 217, S 8, H S 28632, I/A 2 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-39
Empresa: CLINICA SHOP SL
Apoderado
Consejero
- Lastra Gonzalez Maria Elena
- Longarela Herrero Maria Yolanda
- Prellezo Fernandez Maria Amor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 215, S 8, H S 28632, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-39
Información de LASTRA GONZALEZ MARIA ELENA
Mostramos los datos de LASTRA GONZALEZ MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LASTRA GONZALEZ MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos