PRELLEZO FERNANDEZ MARIA AMOR
Informe ejecutivo de PRELLEZO FERNANDEZ MARIA AMOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PRELLEZO FERNANDEZ MARIA AMOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIA TEXTIL SL | Consejero | 24/03/2022 |
VINCULACIONES DE PRELLEZO FERNANDEZ MARIA AMOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PRELLEZO FERNANDEZ MARIA AMOR
Empresa: ALIA TEXTIL SL
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
- Prellezo Fernandez Maria Amor
- Prellezo Fernandez Rogelio Jose
- Prellezo Fernandez Sonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1084 , F 160, S 8, H S 29170, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-39
Empresa: CLINICA SHOP SL
Consejero
- Lastra Gonzalez Maria Elena
- Longarela Herrero Maria Yolanda
- Prellezo Fernandez Maria Amor
Presidente
Secretario
- Prellezo Fernandez Maria Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 217, S 8, H S 28632, I/A 2 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-39
Empresa: CLINICA SHOP SL
Apoderado
Consejero
- Lastra Gonzalez Maria Elena
- Longarela Herrero Maria Yolanda
- Prellezo Fernandez Maria Amor
Presidente
Secretario
- Prellezo Fernandez Maria Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1069 , F 215, S 8, H S 28632, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-39
Información de PRELLEZO FERNANDEZ MARIA AMOR
Mostramos los datos de PRELLEZO FERNANDEZ MARIA AMOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PRELLEZO FERNANDEZ MARIA AMOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos