IBERCANTABRIA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Fernando, 42
Código Postal 39010
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social IBERCANTABRIA INVERSIONES SL
CIF B39876271
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 25/03/2019
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IBERCANTABRIA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IBERCANTABRIA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angulo Lopez-para Ana Isabel | Consejero | 09/04/2019 | 15/12/2023 |
Angulo Lopez-para Ana Isabel | Presidente | 09/04/2019 | 15/12/2023 |
Cabrero Lastra Alvaro | Consejero | 09/04/2019 | 15/12/2023 |
Cabrero Lastra Alvaro | Consejero Delegado | 09/04/2019 | 15/12/2023 |
Cabrero Lastra Alvaro | Liquidador Unico | 15/12/2023 | 15/12/2023 |
Lastra Gonzalez Maria Elena | Consejero | 09/04/2019 | 15/12/2023 |
Lastra Gonzalez Maria Elena | Secretario | 09/04/2019 | 15/12/2023 |
Gonzalez Garcia Diego | Consejero | 09/04/2019 | 18/01/2021 |
ACTOS BORME DE IBERCANTABRIA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 13, S 8, H S 33331, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 13, S 8, H S 33331, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-39
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 13, S 8, H S 33331, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 13, S 8, H S 33331, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-39
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 13, S 8, H S 33331, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-39
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 13, S 8, H S 33331, I/A 2 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-39
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 11, S 8, H S 33331, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-39
Dirección:C/ SAN FERNANDO 42-1º (SANTANDER)
Comienzo de operaciones:25/03/19
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:Actividades propias de las sociedades holding. Compraventa, adquisición, tenencia y enajenación de valores mobiliarios y de participaciones sociales o acciones en el capital social de cualquier tipo de sociedades. La prestación de servicios de asesoramiento jurídico, económico, administrativo, comer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 11, S 8, H S 33331, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-39