RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KIRICONST SL | Administrador Unico | 20/07/2024 | |
GRUAS 2000 SL | Administrador Solidario | 17/03/2023 | |
GRUAS 2000 SL | Apoderado Mancomunado | 08/03/2022 | |
GRUAS 2000 SL | Apoderado Solidario | 08/03/2022 | |
LOBELIA AUDITORES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/12/2021 | |
LOBELIA AUDITORES SL | Secretario | 27/12/2021 | |
LOBELIA AUDITORES SL | Consejero | 27/12/2021 | |
QBE EUROPE SA NV | Apoderado Solidario | 05/02/2020 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA
Empresa: KIRICONST SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gutierrez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828693, I/A 1 (20/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: GRUAS 2000 SL
Administrador Solidario
- De La Viuda Riol Javier
- Rodriguez Gutierrez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473 , F 95, S 8, H AS 22494, I/A 17 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-33
Empresa: GRUAS 2000 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gutierrez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473 , F 95, S 8, H AS 22494, I/A 17 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-33
Empresa: GRUAS 2000 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gutierrez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473 , F 95, S 8, H AS 22494, I/A 16 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-33
Empresa: GRUAS 2000 SL
Apoderado Mancomunado
- Ortega Carballo Jorge
- Rodriguez Gutierrez Marta
Apoderado Solidario
- Rodriguez Gutierrez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4473 , F 90, S 8, H AS 22494, I/A 12 (08/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-33
Empresa: LOBELIA AUDITORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Gonzalez Javier
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
- Rodriguez Gutierrez Marta
Consejero
- Gomez Gonzalez Javier
- Oterino Bachiller Antonio-ignacio
- Rodriguez Gutierrez Marta
Presidente
Secretario
- Rodriguez Gutierrez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 7, S 8, H S 33788, I/A 2 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-39
Empresa: LOBELIA AUDITORES SL
Administrador Solidario
- Gomez Gonzalez Javier
- Rodriguez Gutierrez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 7, S 8, H S 33788, I/A 2 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-39
Empresa: EXPLOTACIONES CABAÑERO SL
Apoderado
- Rodriguez Gutierrez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39137 , F 161, S 8, H M 695308, I/A 3 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-28
Empresa: QBE EUROPE SA NV
Apoderado Solidario
- Adams Linda Marie
- Akam Krystal Jane
- Algabre Serentas Nhiel Anthony
- Algoso Francisco Gaily
- Balilo Malonzo Albert
- Baranggan Genotiva Jeanet
- Chan Wayne
- Collins Christopher James
- Dela Victoria Yap Leonie Kristian
- Laperuta Ciro
- Lucabon Ramirez Rutchell
- Puerta Lopez Patricia-inmaculada
- Rodriguez Gutierrez Marta
- Ruiz Sanchez David
- Thomas Christopher David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37059 , F 199, S 8, H M 661870, I/A 6 (05/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-28
Empresa: LOBELIA AUDITORES SL
Administrador Solidario
- Gomez Gonzalez Javier
- Rodriguez Gutierrez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219 , F 6, S 8, H S 33788, I/A 1 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-242-39
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GUTIERREZ MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos