OTAOLEA SANTOS UNAI
Informe ejecutivo de OTAOLEA SANTOS UNAI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OTAOLEA SANTOS UNAI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOATUM LOGISTICS SPAIN SA | Apoderado Solidario | 25/09/2013 | |
NOATUM MARITIME SPAIN SA | Apoderado Solidario | 14/08/2013 |
VINCULACIONES DE OTAOLEA SANTOS UNAI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTAOLEA SANTOS UNAI
Empresa: UNIVERSAL MARITIMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Campos Fernandez Yaiza
- Otaolea Santos Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 225, S 8, H B 100812, I/A 222 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-08
Empresa: UNIVERSAL GLOBAL LOGISTICS SA
Apoderado Solidario
- Otaolea Santos Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 151, S 8, H B 63029, I/A 172 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-08
Empresa: UNIVERSAL MARITIMA SL
Apoderado Solidario
- Otaolea Santos Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 211, S 8, H B 100812, I/A 202 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Empresa: MARITIMA DEL MEDITERRANEO SA
Apoderado Solidario
- Otaolea Santos Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42819 , F 120, S 8, H B 55910, I/A 376 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-08
Empresa: DSV AIR & SEA SA
Apoderado
- Martinez Escudero Fernando
- Otaolea Santos Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 197, S 8, H B 22368, I/A 376 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
Empresa: DSV ROAD SPAIN SA
Apoderado
- Otaolea Santos Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42658 , F 74, S 8, H B 369275, I/A 55 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08
Empresa: DSV AIR & SEA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41615 , F 79, S 8, H B 22368, I/A 367 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-08
Empresa: DSV AIR & SEA SA
Apoderado
- Cañas Guerrero Miguel
- Cosin Martinez Jose Alberto
- Fernandez Badillo Juan Jose
- Lorenzo Curbera Gonzalo
- Lozano Sanchez Manuel
- Luis Martin Perez Abel Ubaldo
- Mendiola Tixell Agusti
- Otaolea Santos Unai
- Perez Pueyo Carla
- Richart De La Cruz Cristobal Manuel
- Rico Navarro Alfredo
- Roland Peter Hoffmann
- Romero Pozo Jose Manuel
- Sanchez Vivo Manuel
- Yuste Navas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41615 , F 79, S 8, H B 22368, I/A 366 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-08
Empresa: DSV AIR & SEA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41615 , F 76, S 8, H B 22368, I/A 363 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-08
Empresa: DSV AIR & SEA SA
Apoderado
- Angel Echeverria Jose
- Cañas Guerrero Miguel
- Carod Carbonell Santiago
- Dalmau Permanyer Juan
- Del Caño Marino Francisco
- Duran Escudero Victor Manuel
- Fernandez Badillo Juan Jose
- Gabirondo Lopez Rafael
- Gonzalez Zumaquero Ana
- Herrero Mardones Juan Ramon
- Leiva Aguado Jose Luis
- Marin Hernandez Pilar
- Maroñas Fernandez Juan Jose
- Martin Perez Abel
- Mas Acosta Iban
- Mendiola Tixell Agusti
- Moreno Garcia Pedro
- Otaolea Santos Unai
- Perez Pueyo Carla
- Richart De La Cruz Cristobal Manuel
- Roland Peter Hoffman
- Romero Pozo Jose Manuel
- Sainz Pardo Rubio Maria Carmen
- Sanchez Verde Domingo Javier
- Torrecilla Gonzalez Maria Victoria
- Vargas Padilla Paula
- Zabala Salelles Maria Desamparados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41615 , F 74, S 8, H B 22368, I/A 362 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-08
VER MAS ACTOS
Información de OTAOLEA SANTOS UNAI
Mostramos los datos de OTAOLEA SANTOS UNAI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTAOLEA SANTOS UNAI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos