MORENO GARCIA PEDRO
Informe ejecutivo de MORENO GARCIA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE MORENO GARCIA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOGA ELEC SL | Administrador Unico | 27/09/2022 | |
IBERNAVES ZARAGOZA SL | Administrador Solidario | 08/10/2021 | |
INVERSIONES EURO FELT SL | Administrador Unico | 14/01/2020 | |
PROYECTOS MORENO SL | Administrador Unico | 29/08/2014 | |
IBERMAQ ARAGONESA SL | Administrador Solidario | 01/08/2011 |
VINCULACIONES DE MORENO GARCIA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO GARCIA PEDRO
Empresa: MOGA ELEC SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 191, S 8, H CO 43982, I/A 1 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-14
Empresa: IBERNAVES ZARAGOZA SL
Administrador Solidario
- Moreno Garcia Francisco De Borja
- Moreno Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4552 , F 57, S 8, H Z 69200, I/A 1 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-50
Empresa: INVERSIONES PLUS-FELT SL
Administrador Solidario
- Moreno Garcia Pedro
- Villagrasa Pie Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42818 , F 221, S 8, H B 414189, I/A 10 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Empresa: OLIMOON 2020 SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47135 , F 94, S 8, H B 542263, I/A 2 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Empresa: TRANSEVI SA
Administrador Solidario
- Moreno Garcia Manuel
- Moreno Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 747 , F 223, S 8, H CA 4530, I/A 12 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-11
Empresa: CANDELARIO SA
Administrador Unico
- Moreno Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 156, S 8, H SA 1085, I/A 6 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-37
Empresa: TRANSEVI SA
Administrador Solidario
- Moreno Garcia Manuel
- Moreno Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 747 , F 221, S 8, H CA 4530, I/A 10 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-11
Empresa: TRANSEVI SA
Administrador Solidario
- Moreno Garcia Manuel
- Moreno Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 747 , F 221, S 8, H CA 4530, I/A 10 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-11
Empresa: PROYECTOS MORENO SL
Administrador Unico
- Moreno Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733, L 497, F 13, S 8, H AB 11458, I/A 3 (29/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-02
Empresa: P Q R INVERSIONES SL
Liquidador Solidario
- Moreno Garcia Pedro
- Pavon Freire Aurora De Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968, L 968, F 117, S 8, H PO 1738, I/A 5 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-36
VER MAS ACTOS
Información de MORENO GARCIA PEDRO
Mostramos los datos de MORENO GARCIA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO GARCIA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos