GONZALEZ PINILLOS MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de GONZALEZ PINILLOS MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GONZALEZ PINILLOS MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMSKIP MULTIMODAL CONTAINER LOGISTICS SA | Apoderado | 30/08/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ PINILLOS MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ PINILLOS MARIA ANGELES
Empresa: MARITIMA DEL MEDITERRANEO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46008 , F 189, S 8, H B 55910, I/A 438 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-08
Empresa: NOATUM LOGISTICS SPAIN SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
Apoderado
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
- Puig Salvador Enrique
- Soler Cardell Francisco
- Soler Gardell Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47276 , F 110, S 8, H B 63029, I/A 232 (24/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-08
Empresa: UNIVERSAL MARITIMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Blanco Garrido Jose Alfonso
- Calvo Pollos Francisco Javier
- Carrion Navajo Javier
- Garcia Fernandez Juana
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
- Martinez Vidal Santiago
- Montfort Arnal Rogelio
- Perez Baigorri Lorena
- Robert Arthur Ivorra
- Torres Brinkmann Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 225, S 8, H B 100812, I/A 222 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-08
Empresa: UNIVERSAL GLOBAL LOGISTICS SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 152, S 8, H B 63029, I/A 173 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-08
Apoderado
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763 , F 5, S 8, H BI 47521, I/A 6 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-48
Apoderado
- Ballesteros Canales Yolanda
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
- Moreno Garcia Iratxe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763 , F 4, S 8, H BI 47521, I/A 5 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-48
Empresa: MARITIMA DEL MEDITERRANEO SA
Apoderado
- Bastida Azpiazu Pedro Maria
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
- Perez Riveras Manuel
- Zameza Arano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42819 , F 105, S 8, H B 55910, I/A 359 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-08
Empresa: MARITIMA DEL MEDITERRANEO SA
Apoderado
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42819 , F 105, S 8, H B 55910, I/A 358 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-08
Empresa: MARITIMA DE GALICIA SL
Consejero
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 659, F 33, S 8, H PO 23010, I/A 13 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-36
Empresa: TORRE MIJARES SL
Consejero Delegado
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
- Lavin Iglesias Angel
Consejero
- Aguiar Sanchez Jesus- Maria
- Fernandez Resines Antonio
- Gonzalez Pinillos Maria Angeles
- Laso Sanchez Ramona
- Lavin Iglesias Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 707 , F 128, S 8, H S 11029, I/A 2 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-39
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ PINILLOS MARIA ANGELES
Mostramos los datos de GONZALEZ PINILLOS MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ PINILLOS MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos