ROLAND PETER HOFFMANN
Informe ejecutivo de ROLAND PETER HOFFMANN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROLAND PETER HOFFMANN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DSV AIR & SEA SA | Apoderado | 27/05/2011 | |
DSV AIR & SEA SA | Apoderado | 03/11/2010 | |
DSV ROAD SPAIN SA | Apoderado | 16/07/2010 | |
DSV SOLUTIONS SPAIN SA | Apoderado | 15/07/2010 |
VINCULACIONES DE ROLAND PETER HOFFMANN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLAND PETER HOFFMANN
Empresa: DSV AIR & SEA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42189 , F 192, S 8, H B 22368, I/A 370 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-08
Empresa: DSV AIR & SEA SA
Apoderado
- Cañas Guerrero Miguel
- Cosin Martinez Jose Alberto
- Fernandez Badillo Juan Jose
- Lorenzo Curbera Gonzalo
- Lozano Sanchez Manuel
- Luis Martin Perez Abel Ubaldo
- Mendiola Tixell Agusti
- Otaolea Santos Unai
- Perez Pueyo Carla
- Richart De La Cruz Cristobal Manuel
- Rico Navarro Alfredo
- Roland Peter Hoffmann
- Romero Pozo Jose Manuel
- Sanchez Vivo Manuel
- Yuste Navas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41615 , F 79, S 8, H B 22368, I/A 366 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-08
Empresa: DSV ROAD SPAIN SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41173 , F 88, S 8, H B 369275, I/A 47 (16/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-08
Empresa: DSV SOLUTIONS SPAIN SA
Apoderado
- Roland Peter Hoffmann
- Serge Louis Bourgeois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40868 , F 160, S 8, H B 369279, I/A 26 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-142-08
Información de ROLAND PETER HOFFMANN
Mostramos los datos de ROLAND PETER HOFFMANN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLAND PETER HOFFMANN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos