OLTRA CLIMENT VICENTE
Informe ejecutivo de OLTRA CLIMENT VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE OLTRA CLIMENT VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE CONSULTORES DE DIRECCION SL | Administrador Mancomunado | 23/04/2024 | |
TECOVALLS SL | Administrador Concursal | 15/11/2011 | 05/02/2015 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Liquidador Mancomunado | 04/04/2012 | 14/01/2015 |
SODIGEI SOCIEDAD DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y GESTION DE INVERSIONES SA | Apoderado | 30/01/2014 | |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Presidente | 07/10/2011 | 04/04/2012 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Consejero | 07/10/2011 | 04/04/2012 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Presidente | 10/08/2011 | |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Consejero | 10/08/2011 |
VINCULACIONES DE OLTRA CLIMENT VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLTRA CLIMENT VICENTE
Administrador Mancomunado
- Oltra Climent Vicente
- Oltra Gil Morte Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5142, L 2450, F 187, S 8, H V 40216, I/A 6 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-46
Empresa: TECOVALLS SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:D. FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Fecha de Resolución:26/07/2011
Número Procedimiento Concursal:916/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3470
Libro:
783
Folio:
179
Hoja:
8-10871
Inscripción:
10
Fecha Inscripción05/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470, L 783, F 179, S 8, H V 10871, I/A 10 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Liquidador Mancomunado
- Grau Espi Jaime
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 21 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Oltra Climent Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444, L 3749, F 203, S 8, H V 3147, I/A 99 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Liquidador Mancomunado
- Grau Espi Jaime
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 20 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Grau Espi Jaime
- Navarro Llopis Pablo
- Navarro Montagud Rafael
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Presidente
- Oltra Climent Vicente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 20 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-46
Empresa: TECOVALLS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:TECOVALLS SL
Nif:B46593539
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Oltra Climent Vicente
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:D. FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Fecha de Resolución:26/07/2011
Número Procedimiento Concursal:916/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3470
Libro:
783
Folio:
178
Hoja:
8-10871
Inscripción:
8
Fecha Inscripción15/11/2011
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470, L 783, F 178, S 8, H V 10871, I/A 8 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Grau Espi Jaime
- Navarro Llopis Pablo
- Navarro Montagud Rafael
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Presidente
- Oltra Climent Vicente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 19 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Grau Espi Jaime
- Navarro Llopis Pablo
- Navarro Montagud Rafael
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Presidente
- Oltra Climent Vicente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 184, S 8, H V 6073, I/A 14 M (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-46
Información de OLTRA CLIMENT VICENTE
Mostramos los datos de OLTRA CLIMENT VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLTRA CLIMENT VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos