GRAU ESPI JAIME
Informe ejecutivo de GRAU ESPI JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRAU ESPI JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Liquidador Mancomunado | 04/04/2012 | 14/01/2015 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Vicesecret. | 07/10/2011 | 04/04/2012 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Consejero Delegado | 07/10/2011 | 04/04/2012 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Consejero | 07/10/2011 | 04/04/2012 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Vicesecret. | 10/08/2011 | |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Consejero Delegado | 10/08/2011 | |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Consejero | 10/08/2011 |
VINCULACIONES DE GRAU ESPI JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAU ESPI JAIME
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Liquidador Mancomunado
- Grau Espi Jaime
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 21 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Liquidador Mancomunado
- Grau Espi Jaime
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 20 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Consejero Delegado
- Grau Espi Jaime
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Grau Espi Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 20 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Consejero Delegado
- Grau Espi Jaime
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Grau Espi Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 19 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Consejero Delegado
- Grau Espi Jaime
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Grau Espi Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 184, S 8, H V 6073, I/A 14 M (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-46
Información de GRAU ESPI JAIME
Mostramos los datos de GRAU ESPI JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAU ESPI JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos