PLA OROVAL BERNARDO
Informe ejecutivo de PLA OROVAL BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PLA OROVAL BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Liquidador Mancomunado | 04/04/2012 | 14/01/2015 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Secretario | 07/10/2011 | 04/04/2012 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Consejero | 07/10/2011 | 04/04/2012 |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Secretario | 10/08/2011 | |
ARIDOS DE CARCAGENTE SA | Consejero | 10/08/2011 |
VINCULACIONES DE PLA OROVAL BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLA OROVAL BERNARDO
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Liquidador Mancomunado
- Grau Espi Jaime
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 21 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Liquidador Mancomunado
- Grau Espi Jaime
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 20 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Grau Espi Jaime
- Navarro Llopis Pablo
- Navarro Montagud Rafael
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Presidente
Secretario
- Pla Oroval Bernardo
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 20 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Grau Espi Jaime
- Navarro Llopis Pablo
- Navarro Montagud Rafael
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Presidente
Secretario
- Pla Oroval Bernardo
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 186, S 8, H V 6073, I/A 19 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-46
Empresa: ARIDOS DE CARCAGENTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Grau Espi Jaime
- Navarro Llopis Pablo
- Navarro Montagud Rafael
- Oltra Climent Vicente
- Pla Oroval Bernardo
Presidente
Secretario
- Pla Oroval Bernardo
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3111, L 426, F 184, S 8, H V 6073, I/A 14 M (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-46
Información de PLA OROVAL BERNARDO
Mostramos los datos de PLA OROVAL BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLA OROVAL BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos