OLIVARES URQUIJO AURELIO
Informe ejecutivo de OLIVARES URQUIJO AURELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OLIVARES URQUIJO AURELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES VICALDE SA | Apoderado Mancomunado | 29/06/2011 |
VINCULACIONES DE OLIVARES URQUIJO AURELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLIVARES URQUIJO AURELIO
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Apoderado Mancomunado
- Barros Fachal Isidro
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 8, S 8, H VI 15782, I/A 4 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-01
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 8, S 8, H VI 15782, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-01
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Apoderado Mancomunado
- Barros Fachal Isidro
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 7, S 8, H VI 15782, I/A 2 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-01
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 1, S 8, H VI 15782, I/A 1 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 48, S 8, H VI 4235, I/A 24 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Apoderado Mancomunado
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 47, S 8, H VI 4235, I/A 23 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Olivares Urquijo Aurelio
- Vivanco Olarte Florencio
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 44, S 8, H VI 4235, I/A 14 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-01
Información de OLIVARES URQUIJO AURELIO
Mostramos los datos de OLIVARES URQUIJO AURELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLIVARES URQUIJO AURELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos