BEITIA OLAVARRIA JAVIER
Informe ejecutivo de BEITIA OLAVARRIA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BEITIA OLAVARRIA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES VICALDE SA | Apoderado Mancomunado | 29/06/2011 |
VINCULACIONES DE BEITIA OLAVARRIA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BEITIA OLAVARRIA JAVIER
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 8, S 8, H VI 15782, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-01
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 1, S 8, H VI 15782, I/A 1 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 48, S 8, H VI 4235, I/A 24 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Apoderado Mancomunado
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 47, S 8, H VI 4235, I/A 23 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Olivares Urquijo Aurelio
- Vivanco Olarte Florencio
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 44, S 8, H VI 4235, I/A 14 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-01
Información de BEITIA OLAVARRIA JAVIER
Mostramos los datos de BEITIA OLAVARRIA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BEITIA OLAVARRIA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos