LARREA URRUTIA ANGEL
Informe ejecutivo de LARREA URRUTIA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LARREA URRUTIA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUDIO CYNTIA SL | Consejero | 05/10/2012 | |
LAUDIO CYNTIA SL | Apoderado Mancomunado | 05/10/2012 | |
TALLERES VICALDE SA | Apoderado Mancomunado | 29/06/2011 |
VINCULACIONES DE LARREA URRUTIA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARREA URRUTIA ANGEL
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Apoderado Mancomunado
- Larrea Urrutia Angel
- Martinez Noriega Luz Maria
- Urquijo Arana Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 8, S 8, H VI 15782, I/A 4 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-01
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Apoderado Mancomunado
- Barros Fachal Isidro
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 8, S 8, H VI 15782, I/A 4 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-01
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 8, S 8, H VI 15782, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-01
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Presidente
Secretario
- Larrea Urrutia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 8, S 8, H VI 15782, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-01
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Apoderado Mancomunado
- Barros Fachal Isidro
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 7, S 8, H VI 15782, I/A 2 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-01
Empresa: LAUDIO CYNTIA SL
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Presidente
Secretario
- Larrea Urrutia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 1, S 8, H VI 15782, I/A 1 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Presidente
Secretario
- Larrea Urrutia Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 48, S 8, H VI 4235, I/A 24 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Apoderado Mancomunado
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Larrea Urrutia Angel
- Olivares Urquijo Aurelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 47, S 8, H VI 4235, I/A 23 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero
- Larrea Urrutia Angel
Secretario
- Larrea Urrutia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 44, S 8, H VI 4235, I/A 14 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-01
Información de LARREA URRUTIA ANGEL
Mostramos los datos de LARREA URRUTIA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARREA URRUTIA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos