VIVANCO OLARTE FLORENCIO
Informe ejecutivo de VIVANCO OLARTE FLORENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIVANCO OLARTE FLORENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS MARQUES DE TERAN SL | Consejero | 13/09/2012 | |
TALLERES VICALDE SA | Presidente | 12/01/2011 | 23/05/2011 |
TALLERES VICALDE SA | Consejero | 12/01/2011 | 23/05/2011 |
TALLERES VICALDE SA | Apoderado | 23/05/2011 |
VINCULACIONES DE VIVANCO OLARTE FLORENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIVANCO OLARTE FLORENCIO
Empresa: BODEGAS REGALIA DE OLLAURI SL
Consejero
- CALLEJON DE LOS INFANTES SL
- Pino Calvo Sotelo Leopoldo
- Vivanco Olarte Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 25, S 8, H LO 9361, I/A 17 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-26
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Apoderado
- Vivanco Olarte Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 46, S 8, H VI 4235, I/A 21 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero
- Vivanco Olarte Florencio
Presidente
- Vivanco Olarte Florencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 45, S 8, H VI 4235, I/A 19 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-116-01
Empresa: TALLERES VICALDE SA
Consejero
- Barros Fachal Isidro
- Beitia Olavarria Javier
- Campo Alonso Arturo
- Olivares Urquijo Aurelio
- Vivanco Olarte Florencio
Presidente
- Vivanco Olarte Florencio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 685 , F 44, S 8, H VI 4235, I/A 14 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-01
Información de VIVANCO OLARTE FLORENCIO
Mostramos los datos de VIVANCO OLARTE FLORENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIVANCO OLARTE FLORENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos