NUÑO TIMON IRENE MARIA
Informe ejecutivo de NUÑO TIMON IRENE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NUÑO TIMON IRENE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 07/03/2016 | 17/03/2020 |
CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL | Socio Unico | 22/11/2017 | 17/03/2020 |
CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL | Administrador Solidario | 22/06/2010 | 07/03/2016 |
EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL | Liquidador Solidario | 22/12/2015 | 22/12/2015 |
EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL | Administrador Solidario | 22/06/2010 | 22/12/2015 |
VINCULACIONES DE NUÑO TIMON IRENE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑO TIMON IRENE MARIA
Empresa: CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 6 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-35
Empresa: CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Socio Único
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 5 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-35
Empresa: CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 4 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-35
Empresa: CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 4 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-35
Liquidador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-35
Administrador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-35
Empresa: CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 3 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
Administrador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
Información de NUÑO TIMON IRENE MARIA
Mostramos los datos de NUÑO TIMON IRENE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑO TIMON IRENE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos