EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Viera y Clavijo, 21
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL
CIF B35764679
Actividad Relaciones públicas y comunicación
Fecha de Constitución 29/07/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aleman Burgmayer Beatriz | Liquidador Solidario | 22/12/2015 | 22/12/2015 |
Aleman Burgmayer Beatriz | Administrador Solidario | 22/06/2010 | 22/12/2015 |
Nuño Timon Irene Maria | Liquidador Solidario | 22/12/2015 | 22/12/2015 |
Nuño Timon Irene Maria | Administrador Solidario | 22/06/2010 | 22/12/2015 |
Aleman Burgmayer Beatriz | Administrador Unico | 22/06/2010 |
ACTOS BORME DE EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-181-35