ALEMAN BURGMAYER BEATRIZ
Informe ejecutivo de ALEMAN BURGMAYER BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALEMAN BURGMAYER BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBAN SUITES & RESIDENCES SL | Administrador Unico | 03/10/2017 | 14/09/2020 |
URBAN SUITES & RESIDENCES SL | Liquidador | 14/09/2020 | 14/09/2020 |
CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL | Administrador Solidario | 22/06/2010 | 07/03/2016 |
EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL | Liquidador Solidario | 22/12/2015 | 22/12/2015 |
EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL | Administrador Solidario | 22/06/2010 | 22/12/2015 |
EKOS COMUNICACION Y DESARROLLO INFORMATIVO SL | Administrador Unico | 22/06/2010 | |
CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL | Administrador Unico | 22/06/2010 |
VINCULACIONES DE ALEMAN BURGMAYER BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEMAN BURGMAYER BEATRIZ
Empresa: URBAN SUITES & RESIDENCES SL
Liquidador
- Aleman Burgmayer Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 164, S 8, H GC 52773, I/A 3 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-35
Empresa: URBAN SUITES & RESIDENCES SL
Administrador Unico
- Aleman Burgmayer Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 164, S 8, H GC 52773, I/A 3 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-35
Empresa: URBAN SUITES & RESIDENCES SL
Administrador Unico
- Aleman Burgmayer Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 164, S 8, H GC 52773, I/A 2 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-35
Empresa: CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 4 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-35
Liquidador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-35
Administrador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 5 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-35
Empresa: CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 3 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
Empresa: CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Administrador Unico
- Aleman Burgmayer Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 3 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
Administrador Solidario
- Aleman Burgmayer Beatriz
- Nuño Timon Irene Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
Administrador Unico
- Aleman Burgmayer Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1664 , F 51, S 8, H GC 30860, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-35
Información de ALEMAN BURGMAYER BEATRIZ
Mostramos los datos de ALEMAN BURGMAYER BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEMAN BURGMAYER BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos