CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Viera y Clavijo, 21
Código Postal 35002
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
CIF B35923846
Actividad Relaciones públicas y comunicación
Fecha de Constitución 20/10/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nuño Timon Irene Maria
VINCULACIONES DE CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muño Timon Irene Maria | Liquidador | 17/03/2020 | 17/03/2020 |
Nuño Timon Irene Maria | Administrador Unico | 07/03/2016 | 17/03/2020 |
Nuño Timon Irene Maria | Socio Unico | 22/11/2017 | 17/03/2020 |
Aleman Burgmayer Beatriz | Administrador Solidario | 22/06/2010 | 07/03/2016 |
Nuño Timon Irene Maria | Administrador Solidario | 22/06/2010 | 07/03/2016 |
Aleman Burgmayer Beatriz | Administrador Unico | 22/06/2010 |
ACTOS BORME DE CROMA IMAGEN Y PUBLICIDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 6 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 6 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 6 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 6 (17/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 5 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 4 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 4 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1823 , F 105, S 8, H GC 37650, I/A 4 (07/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-50-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-193-35