NUÑEZ MARTIN DOADID HOEL
Informe ejecutivo de NUÑEZ MARTIN DOADID HOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NUÑEZ MARTIN DOADID HOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEYSERCA SL | Presidente | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Consejero Delegado | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Consejero | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Apoderado Mancomunado | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Apoderado | 22/11/2016 | |
TEYCOMAN SA | Presidente | 04/08/2016 | |
TEYCOMAN SA | Consejero | 04/08/2016 | |
TEYCOMAN SA | Apoderado | 23/07/2015 | |
TEYCOMAN SA | Apoderado | 13/08/2013 | |
TEYCOMAN SA | Apoderado | 12/02/2010 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ MARTIN DOADID HOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ MARTIN DOADID HOEL
Empresa: TEYCOMAN SL
Apoderado
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 157, S 8, H BI 68497, I/A 13 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: TEYCOMAN SL
Consejero
Presidente
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 157, S 8, H BI 68497, I/A 13 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: TEYSERCA SL
Apoderado Mancomunado
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Apoderado
- Escribano Puertas Felix
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Consejero Delegado
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 149, S 8, H S 16590, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Empresa: TEYSERCA SL
Consejero Delegado
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
Presidente
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 149, S 8, H S 16590, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 68497, I/A 11 . (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 68497, I/A 11 . (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Apoderado
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 937,A , I/ 10 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Lopez Fernandez Ana Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
- Val Saez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 937,A , I/ 10 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Lopez Fernandez Ana Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
- Val Saez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 152, S 8, H BI 937,A , I/ 9 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Apoderado
- Lopez Fernandez Ana Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 152, S 8, H BI 937,A , I/ 9 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-48
VER MAS ACTOS
Información de NUÑEZ MARTIN DOADID HOEL
Mostramos los datos de NUÑEZ MARTIN DOADID HOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ MARTIN DOADID HOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos