MORALES TEJADO JULIO
Informe ejecutivo de MORALES TEJADO JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORALES TEJADO JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEYSERCA SL | Vicepresidente | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Apoderado Mancomunado | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Consejero | 22/11/2016 | |
TEYCOMAN SA | Vicepresidente | 04/08/2016 | |
TEYCOMAN SA | Consejero | 04/08/2016 | |
TEYCOMAN SA | Apoderado | 23/07/2015 | |
TEYCOMAN SA | Apoderado | 13/08/2013 |
VINCULACIONES DE MORALES TEJADO JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORALES TEJADO JULIO
Empresa: TEYCOMAN SL
Apoderado
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 157, S 8, H BI 68497, I/A 13 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: TEYCOMAN SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Morales Tejado Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 157, S 8, H BI 68497, I/A 13 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: TEYSERCA SL
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Morales Tejado Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 149, S 8, H S 16590, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Morales Tejado Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 68497, I/A 11 . (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
Presidente
- Morales Tejado Julio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 68497, I/A 11 . (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Apoderado
Consejero
Presidente
- Morales Tejado Julio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 937,A , I/ 10 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Lopez Fernandez Ana Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
- Val Saez Miguel Angel
Presidente
- Morales Tejado Julio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 937,A , I/ 10 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Lopez Fernandez Ana Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
- Val Saez Miguel Angel
Presidente
- Morales Tejado Julio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 152, S 8, H BI 937,A , I/ 9 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Apoderado
- Lopez Fernandez Ana Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 152, S 8, H BI 937,A , I/ 9 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-48
Información de MORALES TEJADO JULIO
Mostramos los datos de MORALES TEJADO JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORALES TEJADO JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos