ESCRIBANO PUERTAS FELIX
Informe ejecutivo de ESCRIBANO PUERTAS FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ESCRIBANO PUERTAS FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEYCOMAN SL | Secretario | 07/09/2021 | |
TEYSERCA SL | Secretario | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Apoderado Mancomunado | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Consejero | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Apoderado | 22/11/2016 | |
TEYCOMAN SA | Secretario | 04/08/2016 | |
TEYCOMAN SA | Consejero | 04/08/2016 | |
TEYCOMAN SA | Apoderado | 23/07/2015 |
VINCULACIONES DE ESCRIBANO PUERTAS FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCRIBANO PUERTAS FELIX
Empresa: TEYCOMAN SL
Apoderado
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Lopez Fernandez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 158, S 8, H BI 68497, I/A 14 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-48
Empresa: TEYCOMAN SL
Apoderado
- Escribano De Miguel Gorka Alvaro
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Nuñez Bastian Eder Hoel
- Pico Pinto Julen
Presidente
Secretario
- Escribano Puertas Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 157, S 8, H BI 68497, I/A 13 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: TEYCOMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 157, S 8, H BI 68497, I/A 13 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: TEYCOMAN SL
Consejero
Presidente
Secretario
- Escribano Puertas Felix
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 157, S 8, H BI 68497, I/A 13 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: ESCRIBANO ETHICS CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Escribano Puertas Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 719 , F 67, S 8, H BI 9759,b , I/ 6 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-48
Empresa: TEYSERCA SL
Apoderado Mancomunado
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Apoderado
- Escribano Puertas Felix
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Consejero Delegado
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
- Escribano Puertas Felix
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 149, S 8, H S 16590, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
- Escribano Puertas Felix
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 68497, I/A 11 . (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
- Escribano Puertas Felix
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 68497, I/A 11 . (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Apoderado
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
- Escribano Puertas Felix
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 937,A , I/ 10 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Información de ESCRIBANO PUERTAS FELIX
Mostramos los datos de ESCRIBANO PUERTAS FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCRIBANO PUERTAS FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos