ALBIZURI ALVAREZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de ALBIZURI ALVAREZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBIZURI ALVAREZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEYSERCA SL | Consejero | 22/11/2016 | |
TEYSERCA SL | Apoderado Mancomunado | 22/11/2016 | |
TEYCOMAN SA | Consejero | 04/08/2016 | |
TEYCOMAN SA | Apoderado | 23/07/2015 |
VINCULACIONES DE ALBIZURI ALVAREZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBIZURI ALVAREZ JUAN ANTONIO
Empresa: TEYCOMAN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 157, S 8, H BI 68497, I/A 13 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: TEYCOMAN SL
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 157, S 8, H BI 68497, I/A 13 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-48
Empresa: TEYSERCA SL
Apoderado Mancomunado
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Consejero Delegado
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 149, S 8, H S 16590, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Empresa: TEYSERCA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
- Rodriguez Roldan Rafael
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 149, S 8, H S 16590, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 68497, I/A 11 . (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 68497, I/A 11 . (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-48
Empresa: TEYCOMAN SAL
Apoderado
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Consejero
- Albizuri Alvarez Juan Antonio
- Escribano Puertas Felix
- Infante Diego Angel Maria
- Morales Tejado Julio
- Nuñez Martin Doadid Hoel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 186 , F 153, S 8, H BI 937,A , I/ 10 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Información de ALBIZURI ALVAREZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de ALBIZURI ALVAREZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBIZURI ALVAREZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos