NESTARES LOPEZ MARIA-CRISTINA
Informe ejecutivo de NESTARES LOPEZ MARIA-CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NESTARES LOPEZ MARIA-CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMIRAL INSURANCE COMPANY LMITED | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2015 |
VINCULACIONES DE NESTARES LOPEZ MARIA-CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NESTARES LOPEZ MARIA-CRISTINA
Empresa: ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amstrong James
- Andreu O'sullivan Miguel Patrick
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Calleja Del Toro Cayetano
- De Blas Pombo Elisa
- Engelhardt Henry Allan
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguiain Rodrigo
- Gil Elvira Israel
- Harris Sarah
- Jimenez Cecile
- Jimenez Gancedo Mercedes
- Jones Geraint
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Mondini Milena
- Nestares Lopez Maria-cristina
- Perez De Vargas Fernandez Jose Maria
- Rubio Alcalde Alvaro
- Suarez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 196, S 8, H SE 68542, I/A 10 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-41
Empresa: EUI LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armstrong James
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- De Oñate Rodriguez De La Borbolla Myriam
- Engelhardt Henry Allan
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguiain Rodrigo
- Garcia Quintano David
- Garcia Tosina Francisco Javier
- Gil Elvira Israel
- Harris Sarah
- Jimenez Cecile
- Jimenez Gancedo Mercedes
- Jones Geraint
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Mondini Milena
- Nestares Lopez Maria-cristina
- O'sullivan Miguel Patrck Andreu
- Rubio Alcalde Alvaro
- Stevens David
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 98, S 8, H SE 68540, I/A 11 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-41
Empresa: RASTREATOR.COM LIMITED
Presidente
R.C.P.SolMan
- Betes Novoa Elena
- Nestares Lopez Maria-cristina
- Sanchez Christophe
- Waters Mark Robert
R.L.C.Per.M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 32, S 8, H M 491403, I/A 9 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Empresa: EUI LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 96, S 8, H SE 68540, I/A 10 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-41
Empresa: ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu O'sullivan Miguel Patrick
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguiain Rodrigo
- Gil Elvira Israel
- Gonzalez Pujol Raul
- Harris Sarah
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Marin Perez Monica
- Nestares Lopez Maria-cristina
- Pallas Marro Xavier
- Perez De Vargas Fernandez Jose Maria
- Rodriguez Salguero Alvaro
- Rubio Alcalde Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 195, S 8, H SE 68542, I/A 9 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-41
Empresa: EUI IT GLOBAL SERVICES AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Caro Gallardo Francisco Javier
- Chauvin Thibaut
- De Blas Pombo Elisa
- Garcia Bereguian Rodrigo
- Harris Sarah
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Mathieu Toussaint
- Nestares Lopez Maria-cristina
- Pallas Marro Xavier
- Rodriguez Salguero Alvaro
- Rubio Alcalde Alvaro
- Sanchez Christophe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 28, S 8, H SE 96688, I/A 8 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-41
Empresa: EUI IT GLOBAL SERVICES AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 25, S 8, H SE 96688, I/A 5 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-41
Empresa: EUI IT GLOBAL SERVICES AIE
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5672 , F 25, S 8, H SE 96688, I/A 5 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-41
Empresa: ADMIRAL INSURANCE COMPANY LMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu O'sullivan Miguel Patrick
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguiain Rodrigo
- Gil Elvira Israel
- Gonzalez Pujol Raul
- Harris Sarah
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Marin Perez Monica
- Nestares Lopez Maria-cristina
- Pallas Marro Xavier
- Perez De Vargas Fernandez Jose Maria
- Rodriguez Salguero Alvaro
- Rubio Alcalde Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4436 , F 60, S 8, H SE 68542, I/A 7 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-41
Empresa: ADMIRAL INSURANCE COMPANY LMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu O'sullivan Miguel Patrick
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Calleja Del Toro Cayetano
- De Blas Pombo Elisa
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguian Rodrigo
- Gil Elvira Israel
- Nestares Lopez Maria-cristina
- Pallas Marro Xavier
- Perez De Vargas Fernandez Jose Maria
- Rodriguez Salguero Alvaro
- Rubio Alcalde Alvaro
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4436 , F 60, S 8, H SE 68542, I/A 7 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-41
VER MAS ACTOS
Información de NESTARES LOPEZ MARIA-CRISTINA
Mostramos los datos de NESTARES LOPEZ MARIA-CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NESTARES LOPEZ MARIA-CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos