ARMSTRONG JAMES
Informe ejecutivo de ARMSTRONG JAMES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARMSTRONG JAMES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUI LIMITED | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/07/2017 | 27/12/2018 |
SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT Y CIA SRC | Apoderado | 23/07/2010 |
VINCULACIONES DE ARMSTRONG JAMES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMSTRONG JAMES
Empresa: EUI LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armstrong James
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- De Oñate Rodriguez De La Borbolla Myriam
- Engelhardt Henry Allan
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguiain Rodrigo
- Garcia Quintano David
- Garcia Tosina Francisco Javier
- Gil Elvira Israel
- Harris Sarah
- Jimenez Cecile
- Jimenez Gancedo Mercedes
- Jones Geraint
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Mondini Milena
- Nestares Lopez Maria-cristina
- O'sullivan Miguel Patrck Andreu
- Rubio Alcalde Alvaro
- Stevens David
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 98, S 8, H SE 68540, I/A 11 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-41
Empresa: EUI LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armstrong James
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguian Rodrigo
- Gil Elvira Israel
- Harris Sarah
- Jimenez Cecile
- Jimenez Gancedo Mercedes
- Jones Geraint
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Mondini Milena
- O'sullivan Miguel Patrck Andreu
- Rubio Alcalde Alvaro
- Stevens David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 96, S 8, H SE 68540, I/A 10 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Aldama De Salas Fatima
- Armstrong James
- Armstrong James
- Armstrong James
- Armstrong James
- Armstrong James
- Armstrong James
- Armstrong James
- Armstrong James
- Armstrong James Arthur
- C Dicks John
- Estrada Maganto Manuel
- Estrada Maganto Manuel
- Galtes Munt Albert
- Galtes Munt Albert
- Galtes Munt Albert
- Gramatke Wolf-dieter
- Gramatke Wolf-dieter
- Jahr Seitz Susanne
- Jahr Seitz Susanne
- Jimenez Mariscal Salvador
- Jimenez Mariscal Salvador
- Kraft Joseph William
- Magnet Iñiguez Alejandro
- Magnet Iñiguez Alejandro
- Manfredi Edmondo
- Manfredi Edmondo
- Pedrelo Bueno Ricardo
- Perez Pacheco Angel
- Perez Pacheco Angel
- Phillipe William M
- Phillipe William M
- Shulim Lynne Rebecca
- Shulim Lynne Rebecca
- Thistle Michael D
- Thistle Michael D
- Ubeda Carrillo Juan Miguel
- Ubeda Carrillo Juan Miguel
- Valderrama Jurado Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315, L 297, F 166, S 1, H 429,2 , I/ 59 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
Información de ARMSTRONG JAMES
Mostramos los datos de ARMSTRONG JAMES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMSTRONG JAMES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos