CAYETANO CALLEJA TORO
Informe ejecutivo de CAYETANO CALLEJA TORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAYETANO CALLEJA TORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA | Apoderado Solidario | 29/06/2023 | |
ADMIRAL INSURANCE COMPANY LMITED | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/06/2015 |
VINCULACIONES DE CAYETANO CALLEJA TORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAYETANO CALLEJA TORO
Empresa: ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6647 , F 32, S 8, H SE116309, I/A 19 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-41
Empresa: ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amstrong James
- Cayetano Calleja Toro
- Jones Geraint
- Stevens David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6647 , F 23, S 8, H SE116309, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-41
Empresa: EUI LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armstrong James
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- De Oñate Rodriguez De La Borbolla Myriam
- Engelhardt Henry Allan
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguiain Rodrigo
- Garcia Quintano David
- Garcia Tosina Francisco Javier
- Gil Elvira Israel
- Harris Sarah
- Jimenez Cecile
- Jimenez Gancedo Mercedes
- Jones Geraint
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Mondini Milena
- Nestares Lopez Maria-cristina
- O'sullivan Miguel Patrck Andreu
- Rubio Alcalde Alvaro
- Stevens David
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 98, S 8, H SE 68540, I/A 11 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-5-41
Empresa: ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amstrong James
- Arribas Mosquera Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguiain Rodrigo
- Gil Elvira Israel
- Harris Sarah
- Jimenez Cecile
- Jimenez Gancedo Mercedes
- Jones Geraint
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Mondini Milena
- O'sullivan Miguel Patrck Andreu
- Perez De Vargas Fernandez Jose Maria
- Rubio Alcalde Alvaro
- Stevens David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6488 , F 186, S 8, H SE116309, I/A 2 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-41
Empresa: EUI LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armstrong James
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguian Rodrigo
- Gil Elvira Israel
- Harris Sarah
- Jimenez Cecile
- Jimenez Gancedo Mercedes
- Jones Geraint
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Mondini Milena
- O'sullivan Miguel Patrck Andreu
- Rubio Alcalde Alvaro
- Stevens David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 96, S 8, H SE 68540, I/A 10 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-41
Empresa: EUI LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6028 , F 96, S 8, H SE 68540, I/A 10 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-41
Empresa: ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu O'sullivan Miguel Patrick
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguiain Rodrigo
- Gil Elvira Israel
- Gonzalez Pujol Raul
- Harris Sarah
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Marin Perez Monica
- Nestares Lopez Maria-cristina
- Pallas Marro Xavier
- Perez De Vargas Fernandez Jose Maria
- Rodriguez Salguero Alvaro
- Rubio Alcalde Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5057 , F 195, S 8, H SE 68542, I/A 9 (07/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-41
Empresa: ADMIRAL INSURANCE COMPANY LMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu O'sullivan Miguel Patrick
- Arribas Mosquera Maria Isabel
- Cayetano Calleja Toro
- De Blas Pombo Elisa
- Fasquel David Bertrand Jean
- Garcia Bereguiain Rodrigo
- Gil Elvira Israel
- Gonzalez Pujol Raul
- Harris Sarah
- Lopez De Sagredo Carretero Sonsoles
- Marin Perez Monica
- Nestares Lopez Maria-cristina
- Pallas Marro Xavier
- Perez De Vargas Fernandez Jose Maria
- Rodriguez Salguero Alvaro
- Rubio Alcalde Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4436 , F 60, S 8, H SE 68542, I/A 7 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-41
Empresa: EUI LIMITED
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4436 , F 51, S 8, H SE 68540, I/A 8 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-41
Información de CAYETANO CALLEJA TORO
Mostramos los datos de CAYETANO CALLEJA TORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAYETANO CALLEJA TORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos