BETES NOVOA ELENA
Informe ejecutivo de BETES NOVOA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE BETES NOVOA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTO3 SALUD ASESORES SL | Administrador Unico | 29/08/2024 | |
EMOOTI HUB SL | Presidente | 23/08/2024 | |
EMOOTI HUB SL | Consejero Delegado | 23/08/2024 | |
EMOOTI HUB SL | Consejero | 23/08/2024 | |
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO SL | Consejero | 19/06/2024 | |
VS INGENIERIA DE SOFTWARE EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 25/03/2024 | |
MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Consejero | 30/01/2024 | |
FOSTERING MOBILITY SL | Representante | 24/09/2021 |
VINCULACIONES DE BETES NOVOA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BETES NOVOA ELENA
Empresa: PROYECTO3 SALUD ASESORES SL
Administrador Unico
- Betes Novoa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 673539, I/A 16 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: EDUCA HOLDCO SL
Apoderado Solidario
- Betes Novoa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 68082, I/A 22 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-50
Empresa: IGNITION HUB SPAIN SL
Consejero Delegado
- Betes Novoa Elena
Consejero
- Arrufat Pujol Miguel Tomas
- Betes Novoa Elena
- Ruiz Ortega Cristina
Presidente
- Betes Novoa Elena
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 813807, I/A 8 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Consejero
- Betes Novoa Elena
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 624939, I/A 24 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Administrador Solidario
- Betes Novoa Elena
- Ramirez Moreno Alberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8385, L 5675, F 127, S 8, H V 111561, I/A 18 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-46
Consejero
- Betes Novoa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43170 , F 91, S 8, H M 9179, I/A 390 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: EDUCA HOLDCO SL
Apoderado Solidario
- Betes Novoa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4698 , F 56, S 8, H Z 68082, I/A 19 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-50
Apoderado Solidario
Apoderado
Rep.SUC.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45168 , F 75, S 8, H M 609532, I/A 8 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-184-28
Empresa: PARAISO ALDEA SL
Consejero
- Betes Novoa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33363 , F 169, S 8, H M 600530, I/A 8 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
R.L.C.Perma.
- Betes Novoa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33872 , F 74, S 8, H M 609532, I/A 6 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
VER MAS ACTOS
Información de BETES NOVOA ELENA
Mostramos los datos de BETES NOVOA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BETES NOVOA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos