MUÑOZ CLAVER RICARDO
Informe ejecutivo de MUÑOZ CLAVER RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE MUÑOZ CLAVER RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RETRA REAL ESTATE I SL | Consejero | 08/02/2023 | |
MALINAS EMPRESARIAL SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2022 | |
SAVILORI 2021 SL | Administrador Unico | 08/02/2022 | |
MARINA PORT FORUM SL | Secretario | 13/05/2021 | |
AGORA INVERSIONES PATRIMONIALES SA | Secretario | 09/04/2018 | |
AGORA SERVICIOS TURISTICOS SL | Administrador Unico | 06/07/2017 | |
MUHER-SCORPIOL INVERSIONES SL | Apoderado | 23/05/2017 | |
FRANCISCO MUÑOZ BOTAS SL | Apoderado | 23/05/2017 | |
MARIA MUÑOZ BOTAS SL | Apoderado | 23/05/2017 | |
AGORA INVERSIONES PATRIMONIALES SA | Consejero | 09/02/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MUÑOZ CLAVER RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ CLAVER RICARDO
Empresa: MARINA PORT PREMIA SL
Administrador Solidario
- Morales Santiago Eduardo
- Muñoz Claver Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 317318, I/A 15 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: RETRA REAL ESTATE I SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43864 , F 135, S 8, H M 774075, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: MALINAS EMPRESARIAL SL
Administrador Mancomunado
- Marco Gardoqui Ibañez Jose Ramon
- Morales Santiago Eduardo
- Muñoz Claver Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43336 , F 31, S 8, H M 765575, I/A 2 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Empresa: EVICERTIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30120 , F 55, S 8, H M 506734, I/A 16 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Empresa: SAVILORI 2021 SL
Administrador Unico
- Muñoz Claver Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42792 , F 172, S 8, H M 756681, I/A 1 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-28
Empresa: TECNICA UNIVERSAL SOLAR SA
Consejero
- FAMILY OFFICE CONSULTING SL
- INVERBATAN SL
- Muñoz Claver Ricardo
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38847 , F 132, S 8, H M 390574, I/A 22 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Empresa: MARINA PORT FORUM SL
Consejero
Secretario
- Muñoz Claver Ricardo
- Muñoz Claver Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 69, S 8, H B 209025, I/A 33 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Empresa: MARINA PORT FORUM SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Muñoz Claver Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41897 , F 69, S 8, H B 209025, I/A 33 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-08
Empresa: INMOBILIARIA MATRITENSE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38843 , F 83, S 8, H M 66929, I/A 23 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
Empresa: DELFINES 7 INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34975 , F 25, S 8, H M 629032, I/A 7 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-28
VER MAS ACTOS
Información de MUÑOZ CLAVER RICARDO
Mostramos los datos de MUÑOZ CLAVER RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ CLAVER RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos