GOMEZ GARCIA DANIEL
Informe ejecutivo de GOMEZ GARCIA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 56
Empresas activas: 29
Cargos inactivos: 86
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE GOMEZ GARCIA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WASHROCKS BROTHERS SL | REPR.143 RRM | 08/02/2024 | |
NORVO CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO SA | Consejero Delegado Solidario | 08/10/2023 | |
NORVO CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO SA | Presidente | 08/10/2023 | |
NORVO CAPITAL SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO SA | Consejero | 08/10/2023 | |
WASHROCKS BROTHERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/07/2023 | |
RETRA REAL ESTATE I SL | Representante | 08/02/2023 | |
ATALANTA INVEST SL | Presidente | 27/10/2022 | |
ATALANTA INVEST SL | Consejero Delegado | 27/10/2022 | |
ATALANTA INVEST SL | Consejero | 27/10/2022 | |
INVERSIONES GRANIAN SL | Administrador Solidario | 25/10/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ GARCIA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ GARCIA DANIEL
Empresa: MDEF GESTEFIN SA SGIIC
Consejero Delegado Solidario
- De Fernando Garcia Daniel
- Gomez Garcia Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 658081, I/A 33 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: NETIPBOX TECHNOLOGIES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
REPR.143 RRM
- Gomez Garcia Daniel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47604 , F 52, S 8, H B 332171, I/A 29 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-08
Empresa: WASHROCKS BROTHERS SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Gomez Garcia Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46663 , F 47, S 8, H B 458370, I/A 33 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-08
Consejero Delegado Solidario
- Gomez Garcia Daniel
Consejero
- Gomez Casals Pascual
- Gomez Garcia Daniel
- Sahuquillo Tudela Carlos
Entidad Gestora
Presidente
- Gomez Garcia Daniel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45745 , F 200, S 8, H M 804137, I/A 1 (08/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: WASHROCKS BROTHERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Casals Pascual
- Gomez Garcia Daniel
- Marti Duran Xavier
- Sahuquillo Tudela Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46663 , F 46, S 8, H B 458370, I/A 32 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: WASHROCKS BROTHERS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Casals Pascual
- Gomez Garcia Daniel
- Sahuquillo Tudela Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46663 , F 46, S 8, H B 458370, I/A 32 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: MQ1 YEEDAY SL
Administrador Concursal
Consejero
Presidente
REP.ADM.CONC
REPR.143 RRM
- Gomez Garcia Daniel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44573 , F 198, S 8, H B 391925, I/A 20 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-139-08
Empresa: RETRA REAL ESTATE I SL
Consejero
Presidente
Representante
- Colomer Cendros Marta
- Entrecanales Franco Juan Ignacio
- Gomez Garcia Daniel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43864 , F 135, S 8, H M 774075, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: INMOBILIARIA ALHAMBRA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Gomez Casals Pascual
- Gomez Garcia Daniel
- Gomez Garcia Soledad
- Sahuquillo Tudela Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22042 , F 181, S 8, H M 46663, I/A 79 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: NORVO SL
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Gomez Casals Pascual
- Gomez Garcia Daniel
- Gomez Garcia Soledad
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 150, S 8, H M 46318, I/A 62 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ GARCIA DANIEL
Mostramos los datos de GOMEZ GARCIA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ GARCIA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos