WILLIAMSON III EDWIN HERBERT
Informe ejecutivo de WILLIAMSON III EDWIN HERBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE WILLIAMSON III EDWIN HERBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERMEJO & WILLIAMSON CAPITAL HOLDINGS SL | Administrador Solidario | 02/01/2024 | |
BERMEJO & WILLIAMSON DEVELOPMENTS SL | Administrador Solidario | 16/11/2022 | |
BERMEJO & WILLIAMSON REAL ESTATE PARTNERS SL | Administrador Solidario | 16/11/2022 | |
EASTKERRY SL | Administrador Unico | 30/06/2022 | |
KILCONDY SL | Administrador Unico | 11/05/2022 | |
GRAN TENDILLA SL | Apoderado | 06/04/2022 | |
GRAN TENDILLA SL | Administrador Mancomunado | 07/03/2022 | |
CONDORPASA 2022 SL | Administrador Unico | 04/03/2022 | |
MATRITENSE REAL ESTATE SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 28/05/2021 | |
MATRITENSE REAL ESTATE SA | Consejero | 28/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE WILLIAMSON III EDWIN HERBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE WILLIAMSON III EDWIN HERBERT
Administrador Solidario
- Bermejo Rodriguez Hortensia
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 37, S 8, H M 732438, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Unico
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 37, S 8, H M 732438, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: MATRITENSE REAL ESTATE SOCIMI SA
Secretario
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44995 , F 6, S 8, H M 717862, I/A 14 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: BERMEJO & WILLIAMSON DEVELOPMENTS SL
Administrador Solidario
- Bermejo Rodriguez Hortensia
- Rodriguez Tarrio Tamara
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44289 , F 140, S 8, H M 780727, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Administrador Solidario
- Bermejo Rodriguez Hortensia
- Rodriguez Tardio Tamara
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44150 , F 87, S 8, H M 778566, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: EASTKERRY SL
Administrador Unico
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43110 , F 3, S 8, H M 761787, I/A 3 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: EASTKERRY SL
Administrador Mancomunado
- Guiraud Francois Pascal Michel Philippe
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43110 , F 3, S 8, H M 761787, I/A 3 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-28
Empresa: KILCONDY SL
Administrador Unico
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42993 , F 113, S 8, H M 759851, I/A 4 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: KILCONDY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Rodriguez Hortensia
- Guiraud Francois Pascal Michel Philippe
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42993 , F 113, S 8, H M 759851, I/A 4 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: EASTKERRY SL
Administrador Mancomunado
- Guiraud Francois Pascal Michel Philippe
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43110 , F 2, S 8, H M 761787, I/A 2 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
VER MAS ACTOS
Información de WILLIAMSON III EDWIN HERBERT
Mostramos los datos de WILLIAMSON III EDWIN HERBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de WILLIAMSON III EDWIN HERBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos