BERMEJO RODRIGUEZ HORTENSIA
Informe ejecutivo de BERMEJO RODRIGUEZ HORTENSIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BERMEJO RODRIGUEZ HORTENSIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERMEJO & WILLIAMSON CAPITAL HOLDINGS SL | Administrador Solidario | 02/01/2024 | |
BERMEJO & WILLIAMSON REAL ESTATE PARTNERS SL | Apoderado | 15/12/2023 | |
BERMEJO & WILLIAMSON DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 15/12/2023 | |
EASTKERRY SL | Apoderado | 30/06/2022 | |
MATRITENSE REAL ESTATE SOCIMI SA | Consejero | 29/06/2022 | |
KILCONDY SL | Apoderado | 11/05/2022 | |
GRAN TENDILLA SL | Apoderado | 06/04/2022 | |
CONDORPASA 2022 SL | Apoderado | 09/03/2022 | |
BOADILLA GREEN ECO VILLAGE SL | Secretario No Consejero | 14/02/2022 | |
BOADILLA GREEN ECO VILLAGE SL | Apoderado Solidario | 14/02/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BERMEJO RODRIGUEZ HORTENSIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERMEJO RODRIGUEZ HORTENSIA
Administrador Solidario
- Bermejo Rodriguez Hortensia
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41323 , F 37, S 8, H M 732438, I/A 4 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Solidario
- Bermejo Rodriguez Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44150 , F 90, S 8, H M 778566, I/A 3 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Apoderado
- Bermejo Rodriguez Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44150 , F 89, S 8, H M 778566, I/A 2 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: BERMEJO & WILLIAMSON DEVELOPMENTS SL
Apoderado
- Bermejo Rodriguez Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44289 , F 142, S 8, H M 780727, I/A 3 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: BERMEJO & WILLIAMSON DEVELOPMENTS SL
Administrador Solidario
- Bermejo Rodriguez Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44289 , F 142, S 8, H M 780727, I/A 2 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: TIRE TRADE INTERNATIONAL SPAIN SL
Administrador Unico
- Bermejo Rodriguez Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44486 , F 111, S 8, H M 783819, I/A 2 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: TIRE TRADE INTERNATIONAL SPAIN SL
Administrador Unico
- Bermejo Rodriguez Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44486 , F 110, S 8, H M 783819, I/A 1 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: TIRE TRADE INTERNATIONAL SPAIN SL
Socio Único
- Bermejo Rodriguez Hortensia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44486 , F 110, S 8, H M 783819, I/A 1 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: BERMEJO & WILLIAMSON DEVELOPMENTS SL
Administrador Solidario
- Bermejo Rodriguez Hortensia
- Rodriguez Tarrio Tamara
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44289 , F 140, S 8, H M 780727, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Administrador Solidario
- Bermejo Rodriguez Hortensia
- Rodriguez Tardio Tamara
- Williamson Iii Edwin Herbert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44150 , F 87, S 8, H M 778566, I/A 1 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
VER MAS ACTOS
Información de BERMEJO RODRIGUEZ HORTENSIA
Mostramos los datos de BERMEJO RODRIGUEZ HORTENSIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERMEJO RODRIGUEZ HORTENSIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos