MORO SIGNES FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de MORO SIGNES FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MORO SIGNES FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKRANEST SLP | Secretario | 23/11/2015 | |
AKRANEST SLP | Consejero Delegado Solidario | 23/11/2015 | |
AKRANEST SLP | Consejero | 23/11/2015 |
VINCULACIONES DE MORO SIGNES FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORO SIGNES FRANCISCO JAVIER
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
- Cardenas Alegria Enrique Francisco
- Moro Signes Francisco Javier
Consejero
Presidente
Secretario
- Moro Signes Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 185, S 8, H A 115828, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
- Cardenas Alegria Enrique Francisco
- Moro Signes Francisco Javier
Consejero
Presidente
Secretario
- Moro Signes Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 185, S 8, H A 115828, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
- Cardenas Alegria Enrique Francisco
- Moro Signes Francisco Javier
Consejero
Presidente
Secretario
- Moro Signes Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 183, S 8, H A 115828, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
- Cardenas Alegria Enrique Francisco
- Moro Signes Francisco Javier
Consejero
Presidente
Secretario
- Moro Signes Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 183, S 8, H A 115828, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-03
Empresa: EQUIPO ANESTESIA ALICANTE SL
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 174, S 8, H A 47891, I/A 8 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
- Cardenas Alegria Enrique Francisco
- Moro Signes Francisco Javier
Consejero
Presidente
Secretario
- Moro Signes Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 182, S 8, H A 115828, I/A 1 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-03
Información de MORO SIGNES FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de MORO SIGNES FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORO SIGNES FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos