AMOROS ARAÑO JOSE
Informe ejecutivo de AMOROS ARAÑO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMOROS ARAÑO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKRANEST SLP | Consejero | 23/11/2015 | 05/07/2023 |
AKRANEST SLP | Soc.Prof. | 04/07/2023 | |
AKRANEST SLP | Consejero | 28/03/2014 | 23/11/2015 |
AKRANEST SLP | Consejero | 02/02/2009 | 28/03/2014 |
VINCULACIONES DE AMOROS ARAÑO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMOROS ARAÑO JOSE
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero
- Amoros Araño Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4346 , F 203, S 8, H A 115828, I/A 20 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-03
Empresa: AKRANEST SLP
Soc.Prof.
- Amoros Araño Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4346 , F 202, S 8, H A 115828, I/A 19 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 185, S 8, H A 115828, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 185, S 8, H A 115828, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 183, S 8, H A 115828, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 183, S 8, H A 115828, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 182, S 8, H A 115828, I/A 1 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-03
Información de AMOROS ARAÑO JOSE
Mostramos los datos de AMOROS ARAÑO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMOROS ARAÑO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos