ALVAREZ PUERTO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ PUERTO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALVAREZ PUERTO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKRANEST SLP | Vicepresidente | 29/01/2024 | |
AKRANEST SLP | Consejero | 23/11/2015 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ PUERTO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ PUERTO MIGUEL ANGEL
Empresa: AKRANEST SLP
Vicepresidente
- Alvarez Puerto Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4556 , F 169, S 8, H A 115828, I/A 26 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 185, S 8, H A 115828, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 185, S 8, H A 115828, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 183, S 8, H A 115828, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 183, S 8, H A 115828, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 182, S 8, H A 115828, I/A 1 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-03
Información de ALVAREZ PUERTO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ALVAREZ PUERTO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ PUERTO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos