CANO ONCINS JESUS MIGUEL
Informe ejecutivo de CANO ONCINS JESUS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CANO ONCINS JESUS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKRANEST SLP | Vicepresidente | 23/11/2015 | 29/01/2024 |
AKRANEST SLP | Consejero | 23/11/2015 | 29/01/2024 |
AKRANEST SLP | Soc.Prof. | 25/01/2024 | |
AKRANEST SLP | Vicepresidente | 28/03/2014 | 23/11/2015 |
AKRANEST SLP | Consejero | 28/03/2014 | 23/11/2015 |
AKRANEST SLP | Consejero | 02/02/2009 | 28/03/2014 |
VINCULACIONES DE CANO ONCINS JESUS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO ONCINS JESUS MIGUEL
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero
- Cano Oncins Jesus Miguel
Vicepresidente
- Cano Oncins Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4556 , F 169, S 8, H A 115828, I/A 26 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-03
Empresa: AKRANEST SLP
Soc.Prof.
- Cano Oncins Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4556 , F 168, S 8, H A 115828, I/A 24 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cano Oncins Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 185, S 8, H A 115828, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cano Oncins Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 185, S 8, H A 115828, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cano Oncins Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 183, S 8, H A 115828, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 183, S 8, H A 115828, I/A 2 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-03
Empresa: AKRANEST SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3352 , F 182, S 8, H A 115828, I/A 1 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-03
Información de CANO ONCINS JESUS MIGUEL
Mostramos los datos de CANO ONCINS JESUS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO ONCINS JESUS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos