MORATO CONESA JUAN FRANCISCO
Informe ejecutivo de MORATO CONESA JUAN FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORATO CONESA JUAN FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JABP SL | Consejero Delegado Mancomunado | 24/08/2009 | 25/10/2011 |
JABP SL | Consejero | 25/10/2011 | |
VOLDISTRIBUCION VALENCIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 24/10/2011 | |
VOLDISTRIBUCION VALENCIA SL | Presidente | 24/10/2011 | |
VOLDISTRIBUCION VALENCIA SL | Consejero | 24/10/2011 | |
CERMADIS GROUPE SL | Administrador Mancomunado | 21/10/2011 |
VINCULACIONES DE MORATO CONESA JUAN FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORATO CONESA JUAN FRANCISCO
Empresa: JABP SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Morato Conesa Juan Francisco
Consejero
- Morato Conesa Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242, L 556, F 219, S 8, H V 7826, I/A 7 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
Empresa: CERMADIS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Morato Conesa Juan Francisco
Consejero
- Morato Conesa Juan Francisco
Presidente
- Morato Conesa Juan Francisco
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 135, S 8, H V 54429, I/A 14 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
Empresa: CERMADIS GROUPE SL
Administrador Mancomunado
- Morato Conesa Juan Francisco
- Puchades Orts Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 130, S 8, H V 110001, I/A 3 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-46
Empresa: JABP SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bautista Perez Juan Antonio
- Bautista Santamaria Juan
- Morato Conesa Juan Francisco
- Puchades Orts Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242, L 556, F 219, S 8, H V 7826, I/A 6 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-46
Información de MORATO CONESA JUAN FRANCISCO
Mostramos los datos de MORATO CONESA JUAN FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORATO CONESA JUAN FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos