CERMADIS GROUPE SL - EXTINGUIDA
Municipio Riba-roja de Túria
Provincia Valencia
Razón Social CERMADIS GROUPE SL
CIF B97676225
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Fecha de Constitución 01/01/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CERMADIS GROUPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CERMADIS GROUPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VOLDISTRIBUCION VALENCIA SL | Administrador Unico | 07/07/2016 | 29/08/2017 |
Puchades Orts Jose Luis | Administrador Unico | 21/10/2011 | 07/07/2016 |
Morato Conesa Juan Francisco | Administrador Mancomunado | 21/10/2011 | |
Puchades Orts Jose Luis | Administrador Mancomunado | 21/10/2011 |
ACTOS BORME DE CERMADIS GROUPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 131, S 8, H V 110001, I/A 5 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 131, S 8, H V 110001, I/A 5 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 131, S 8, H V 110001, I/A 5 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-46
- CERMADIS, S.L., ha sido designada como Administrador Unico de la Sociedad y estará representada por DON JAVIER GUERRERO QUIÑONES, DNI 7.250.150-K
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 130, S 8, H V 110001, I/A 4 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 130, S 8, H V 110001, I/A 4 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 130, S 8, H V 110001, I/A 4 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 130, S 8, H V 110001, I/A 3 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 130, S 8, H V 110001, I/A 3 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 130, S 8, H V 110001, I/A 3 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-17-46