PUCHADES ORTS JOSE LUIS
Informe ejecutivo de PUCHADES ORTS JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PUCHADES ORTS JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIÑA GRAN VIA SL | Apoderado | 05/06/2009 | |
CAMBIO DE OPERADOR SL | Socio Unico | 21/05/2009 | |
CAMBIO DE OPERADOR SL | Administrador Unico | 21/05/2009 |
VINCULACIONES DE PUCHADES ORTS JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUCHADES ORTS JOSE LUIS
Empresa: CERMADIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Puchades Orts Jose Luis
Apoderado Solidario
- Puchades Orts Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 158, S 8, H V 54429, I/A 31 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-46
Empresa: CERMADIS SL
Consejero
- ALHAMBRA DISTRIBUIDORA MERIDIONAL SL
- MAHOU SA
- Puchades Orts Jose Luis
Presidente
- Puchades Orts Jose Luis
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 157, S 8, H V 54429, I/A 30 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-46
Empresa: JABP SL
Consejero
- ALHAMBRA DISTRIBUIDORA MERIDIONAL SL
- MAHOU SA
- Puchades Orts Jose Luis
Presidente
- Puchades Orts Jose Luis
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242, L 556, F 225, S 8, H V 7826, I/A 13 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-46
Empresa: CERMADIS GROUPE SL
Administrador Unico
- Puchades Orts Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8340, L 5631, F 130, S 8, H V 110001, I/A 4 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-46
Empresa: CERMADIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andujar Pina Ana
- Arbeloa Alvarez Pedro
- Bravo Casado Juan
- Castillo Achamn Begoña
- Castrejon Carrasco Nicolas
- Domingo Domingo Jesus
- Fernandez Palacios Ernesto
- Garcia Lopez Jose Maria
- Gonzalez Perez Elena
- Guerrero Quiñones Javier
- Hernandez Lopez Cesar
- Leiva Asenjo Patricia Ines
- Martinez Falero Garcia Beatriz
- Mercado Nieto Antonio
- Miguel Martin Miguel Angel
- Navarro Ceballos Mariano
- Puchades Orts Jose Luis
- Puyol Sanchez Del Aguila Maria Carmen
- Roca Torres Francisco
- Rodriguez Perez Luis
- Ruiz De Velasco Martinez De Ercilla Juan
- Saez Lechuga Israel
- Sanchez Torres Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 152, S 8, H V 54429, I/A 22 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
Empresa: CERMADIS SL
Apoderado
- Puchades Orts Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 152, S 8, H V 54429, I/A 22 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
Empresa: CERMADIS SL
Apoderado Solidario
- Guerrero Quiñones Javier
- Puchades Orts Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 152, S 8, H V 54429, I/A 21 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
Empresa: CERMADIS SL
Consejero
- ALHAMBRA DISTRIBUIDORA MERIDIONAL SL
- MAHOU SA
- Puchades Orts Jose Luis
Presidente
- Puchades Orts Jose Luis
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 138, S 8, H V 54429, I/A 20 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
Empresa: CERMADIS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bautista Perez Eduardo
- Bautista Perez Juan Antonio
- Puchades Orts Jose Luis
Consejero
- Bautista Perez Eduardo
- Bautista Perez Juan Antonio
- Puchades Orts Jose Luis
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Puchades Orts Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 138, S 8, H V 54429, I/A 20 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
Empresa: JABP SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arbeloa Alvarez Pedro
- Castillo Acha Begoña
- Castrejon Carrasco Nicolas
- Domingo Domingo Jesus
- Garcia Lopez Jose Maria
- Gonzalez Perez Elena
- Guerrero Quiñones Javier
- Mercado Nieto Antonio
- Miguel Martin Miguel Angel
- Navarro Ceballos Mariano
- Puyol Sanchez Del Aguila Maria Carmen
- Roca Torres Francisco
- Rodriguez Perez Luis
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242, L 556, F 223, S 8, H V 7826, I/A 12 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
VER MAS ACTOS
Información de PUCHADES ORTS JOSE LUIS
Mostramos los datos de PUCHADES ORTS JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUCHADES ORTS JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos