BAUTISTA PEREZ EDUARDO
Informe ejecutivo de BAUTISTA PEREZ EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BAUTISTA PEREZ EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERBAUTRANS SL | Administrador Solidario | 05/11/2012 |
VINCULACIONES DE BAUTISTA PEREZ EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAUTISTA PEREZ EDUARDO
Empresa: CERMADIS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bautista Perez Eduardo
- Bautista Perez Juan Antonio
- Puchades Orts Jose Luis
Consejero
- Bautista Perez Eduardo
- Bautista Perez Juan Antonio
- Puchades Orts Jose Luis
Presidente
- Bautista Perez Eduardo
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 138, S 8, H V 54429, I/A 20 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
Empresa: JABP SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bautista Perez Eduardo
- Bautista Perez Juan Antonio
- Puchades Orts Jose Luis
Consejero
- Bautista Perez Eduardo
- Bautista Perez Juan Antonio
- Puchades Orts Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242, L 556, F 220, S 8, H V 7826, I/A 10 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-46
Empresa: HERBAUTRANS SL
Administrador Solidario
- Bautista Perez Eduardo
- Bautista Perez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9540, L 6822, F 1, S 8, H V 150897, I/A 1 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-46
Empresa: JABP SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bautista Perez Eduardo
Consejero
- Bautista Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242, L 556, F 219, S 8, H V 7826, I/A 8 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-46
Empresa: CERMADIS SL
Presidente
- Bautista Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 135, S 8, H V 54429, I/A 14 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
Empresa: CERMADIS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Vicesecret.
- Bautista Perez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5795, L 3102, F 135, S 8, H V 54429, I/A 14 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
Información de BAUTISTA PEREZ EDUARDO
Mostramos los datos de BAUTISTA PEREZ EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAUTISTA PEREZ EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos