MONTSERRAT PEREZ CUROS
Informe ejecutivo de MONTSERRAT PEREZ CUROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE MONTSERRAT PEREZ CUROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMIGEST PROJECTES I VALORS ASSOCIATS SL | Secretario | 08/01/2016 | |
FAMIGEST PROJECTES I VALORS ASSOCIATS SL | Consejero | 08/01/2016 | |
FAMIGEST PROJECTES I VALORS ASSOCIATS SL | Liquidador | 08/01/2016 | 08/01/2016 |
APLICACIONS I SOLUCIONS ENERGETIQUES SL | Liquidador | 15/07/2014 | 15/07/2014 |
APLICACIONS I SOLUCIONS ENERGETIQUES SL | Administrador Solidario | 29/12/2011 | 15/07/2014 |
COMERCIAL ELECTRICA BLANES SA | Presidente | 26/09/2011 | 11/07/2014 |
COMERCIAL ELECTRICA BLANES SA | Consejero | 26/09/2011 | 11/07/2014 |
TALLERS ELECTRICS GIRONA SL | Apoderado Solidario | 05/03/2014 | |
COMERCIAL ELECTRICA GIRONA SA | Apoderado Solidario | 05/03/2014 | |
COMELGRUP GIRONA SL | Secretario | 15/01/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MONTSERRAT PEREZ CUROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT PEREZ CUROS
Liquidador
- Montserrat Perez Curos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 85, S 8, H GI 40116, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-17
Consejero
- Anna Perez Curos
- Carles Perez Curos
- Montserrat Curos Vilar
- Montserrat Perez Curos
Presidente
Secretario
- Montserrat Perez Curos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 85, S 8, H GI 40116, I/A 3 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-17
Liquidador
- Montserrat Perez Curos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 181, S 8, H GI 52663, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-17
Administrador Solidario
- Montserrat Domingo Serra
- Montserrat Perez Curos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 181, S 8, H GI 52663, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-17
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA BLANES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Francesc Ferroni Coma
- Montserrat Perez Curos
- Pere Sague Turon
Presidente
- Montserrat Perez Curos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 8, S 8, H GI 6498, I/A 35 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-17
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA GIRONA SA
Apoderado Solidario
- Montserrat Perez Curos
- Teresa Coma Batlle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 137, S 8, H GI 2424, I/A 44 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-17
Empresa: TALLERS ELECTRICS GIRONA SL
Apoderado Solidario
- Montserrat Perez Curos
- Teresa Coma Batlle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 115, S 8, H GI 6968, I/A 21 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-17
Empresa: COMELGRUP GIRONA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Anna Perez Curos
- Joaquina Ferroni Bosch
- Montserrat Perez Curos
- Pere Sague Turon
- Teresa Coma Batlle
Director Gerente
- Montserrat Perez Curos
- Teresa Coma Batlle
Presidente
Secretario
- Montserrat Perez Curos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749 , F 167, S 8, H GI 24649, I/A 12 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-17
Empresa: COMERCIAL ELECTRICA FORNELLS SA
Apoderado Solidario
- Montserrat Perez Curos
- Teresa Coma Batlle
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 167, S 8, H GI 3613, I/A 23 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-17
Administrador Solidario
- Montserrat Domingo Serra
- Montserrat Perez Curos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 176, S 8, H GI 52663, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-17
VER MAS ACTOS
Información de MONTSERRAT PEREZ CUROS
Mostramos los datos de MONTSERRAT PEREZ CUROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT PEREZ CUROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos