MONTSERRAT DOMINGO SERRA
Informe ejecutivo de MONTSERRAT DOMINGO SERRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONTSERRAT DOMINGO SERRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVES 70PERCENT SL | Socio Unico | 03/08/2011 | 23/11/2015 |
INICIATIVES 70PERCENT SL | Administrador Unico | 03/08/2011 | 23/11/2015 |
INICIATIVES 70PERCENT SL | Liquidador | 23/11/2015 | 23/11/2015 |
APLICACIONS I SOLUCIONS ENERGETIQUES SL | Administrador Solidario | 29/12/2011 | 15/07/2014 |
VINCULACIONES DE MONTSERRAT DOMINGO SERRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONTSERRAT DOMINGO SERRA
Empresa: INICIATIVES 70PERCENT SL
Liquidador
- Montserrat Domingo Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 159, S 8, H GI 51789, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-17
Empresa: INICIATIVES 70PERCENT SL
Administrador Unico
- Montserrat Domingo Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 159, S 8, H GI 51789, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-17
Administrador Solidario
- Montserrat Domingo Serra
- Montserrat Perez Curos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 181, S 8, H GI 52663, I/A 3 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-17
Administrador Solidario
- Montserrat Domingo Serra
- Montserrat Perez Curos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2850 , F 176, S 8, H GI 52663, I/A 1 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-17
Empresa: INICIATIVES 70PERCENT SL
Administrador Unico
- Montserrat Domingo Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 159, S 8, H GI 51789, I/A 1 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-17
Empresa: INICIATIVES 70PERCENT SL
Socio Único
- Montserrat Domingo Serra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 159, S 8, H GI 51789, I/A 1 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-17
Información de MONTSERRAT DOMINGO SERRA
Mostramos los datos de MONTSERRAT DOMINGO SERRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONTSERRAT DOMINGO SERRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos